NAGLER Josef
Biografie
Landtagsabgeordneter 23.2.1972 – 3.11.1974
Lebensmittelpunkt(e)
Vandans (Bregenz)
Geboren
18. November 1922, Bregenz
Sterbeort, Sterbedatum
25. Jänner 1997, Vandans
Familienstand, Kinder
Verheiratet
3 Kinder
Aus- und Weiterbildung
Unterstufe Gymnasium Bregenz
Volksschule Bregenz
Berufslaufbahn
42 Jahre Vermessungstechniker bei der Vorarlberger Illwerke AG in Schruns
Kriegsdienst u. Kriegsverletzung
Beruf
Vermessungstechniker
Landtagsabgeordneter des Wahlbezirks Bludenz
FPÖ, 23.2.1972 – 3.11.1974
XXI. Landtag 1969 – 1974 (Berufung durch Landeswahlbehörde 24.1.1972, Angelobung 23.2.1972, folgte Karl Vonbank nach)
Mitglied in den Landtagsausschüssen
XXI. Landtag 1969 – 1974 (Eintritt 20.4.1972)
Mitglied im Landwirtschaftlichen Ausschuss
Mitglied im Sozialpolitischen Ausschuss
Ersatzmitglied im Volkswirtschaftlichen Ausschuss
Ersatzmitglied im Kulturausschuss
Gemeindefunktionen
Vandans: Mitglied der Gemeindevertretung 1965 – 1972
Parteizugehörigkeit/Parteifunktionen
Mitglied des Landesparteivorstandes der FPÖ Vorarlberg 1963 – 1988
Mitglied der Landesparteileitung FPÖ Vorarlberg
Sozialreferent der der FPÖ Vorarlberg
Mitglied der Landesparteileitung der FPÖ Vorarlberg
Parteimitglied der FPÖ
Interessenvertretung, Vereine, usw.
Vorstandsmitglied der Vorarlberger Arbeiterkammer 1969 – 1982
Vizepräsident der Vorarlberger Arbeiterkammer 1969 – 1979
Mitglied u. Elternvertreter im Bezirksschulrat Bludenz seit 1960
Kammerrat der Vorarlberger Arbeiterkammer 1959 – 1982
Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft freiheitlicher Arbeitnehmer Vorarlbergs (AfA)
Mitglied des Sozialpolitischen, des Wirtschaftspolitischen u. des Wohnbaudarlehensausschusses der Vorarlberger Arbeiterkammer
Obmann des Wintersportvereins (WSV) Vandans
Obmann des Skiverein Montafon
Gründungsmitglied des Tennisclubs Vandans
Landes- und Bundesauszeichnungen
Großes Verdienstzeichen des Landes Vorarlberg (1982)
Sonstige Bemerkungen zur Person und zum politischen Wirken
Ehrenmitglied des Tennisclubs Vandans
Inhaftierung durch NS und am 8.4.1940 über Innsbruck nach Dachau deportiert